序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈庆赞
|
|
2 |
陈祖明
|
|
3 |
陈民亮
|
|
4 |
陈义涨
|
|
5 |
林国师
|
|
6 |
林元茂
|
|
7 |
许慧东
|
|
8 |
宋延娟
|
|
9 |
余杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-26 | 住所变更 |
苍南县玉苍路***号
|
浙江省温州市苍南县灵溪镇苍南大道以西、沪山路以北(迎福路以北)
|
2 | 2022-01-26 | 经营范围变更 |
旅游资源开****和景区经营管理,旅游项目投资、旅游景区配套设施建设,旅游服务项目经营,旅游产品开****;食品经营;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:旅游开****项目策划咨询;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;物业管理;房地产经纪(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;旅游业务;住宿服务;城市建筑垃圾处置(清运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
3 | 2020-11-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 宋延娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张炳东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 张莉平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 林元茂; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 许慧东; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 金招罗; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 金明拯; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈庆赞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
|
姓名: 余杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 宋延娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林元茂; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 林国师; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 许慧东; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈义涨; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈庆赞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 陈民亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈祖明; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
4 | 2019-09-05 | 章程备案 |
|
|
5 | 2019-08-06 | 注册资本(金)变更 |
20000
|
35000
|
6 | 2019-08-06 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|
7 | 2019-08-06 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 苍南县财政局; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 苍南县财政局; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
8 | 2019-05-21 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 苍南县国有资产办公室; 出资额: *****万; 百分比: ***% [退出]
|
企业名称: 苍南县财政局; 出资额: *****万; 百分比: ***% [新增]
|
9 | 2019-03-04 | 经营范围变更 |
旅游资源开****和景区经营管理,旅游项目投资、旅游景区配套设施建设,旅游服务项目经营,旅游产品开****。
|
旅游资源开****和景区经营管理,旅游项目投资、旅游景区配套设施建设,旅游服务项目经营,旅游产品开****;食品经营;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2018-06-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林国师; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 章采荇; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 许慧东; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈庆赞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理
|
姓名: 余杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 宋延娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 张炳东; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 张莉平; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 林元茂; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]姓名: 许慧东; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 金招罗; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 金明拯; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 陈庆赞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理
|