序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘希兵 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 苏再 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘希兵
|
|
2 |
李建英
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
乐清市天力快递有限公司象阳分部
|
潘希兵 | 2019-08-08 |
2 |
乐清市天力快递有限公司翁垟分部
|
潘希兵 | 2019-05-30 |
3 |
乐清市天力快递有限公司盐盘营业部
|
潘希其 | 2018-07-12 |
4 |
乐清市天力快递有限公司磐石营业部
|
潘希兵 | 2018-06-29 |
5 |
乐清市天力快递有限公司柳市营业部
|
潘希兵 | 2018-01-22 |
6 |
乐清市天力快递有限公司七里港分部
|
潘希兵 | 2017-06-07 |
7 |
乐清市天力快递有限公司乐成二分部
|
潘希兵 | 2017-05-11 |
8 |
乐清市天力快递有限公司大桥分部
|
潘希兵 | 2017-03-27 |
9 |
乐清市天力快递有限公司白石分部
|
潘希兵 | 2017-03-22 |
10 |
乐清市天力快递有限公司后街分部
|
潘希兵 | 2017-03-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 潘希兵; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 李建英; 出资额: *万; 百分比: **%; [退出]姓名: 苏再; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
姓名: 潘希兵; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 苏再; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
2 | 2018-09-30 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:潘希兵;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:杨云青;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:杨云青;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2018-09-30 | 经营范围变更 |
国内快递(邮政企业专营业务除外)。(快递业务经营许可证有效期至2018年10月15日)
|
国内快递(邮政企业专营业务除外)。(详见有效的快递业务经营许可证)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-09-30 | 住所变更 |
乐清市柳市镇前西洋新村B**-*栋
|
浙江省乐清市柳市镇仙垟村办公楼一楼
|
5 | 2016-12-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********88881
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********624786
|