序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡永爽 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 王超超 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡永爽
|
|
2 |
蔡秀秀
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 蔡永爽; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 巩锐; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 章莉婕; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 蔡永爽; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 王超超; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2018-07-20 | 名称变更 |
乐清市飞航防爆电气有限公司
|
浙江飞航防爆电气有限公司
|
3 | 2018-07-03 | 注册资本(金)变更 |
100
|
1000
|
4 | 2018-07-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 章莉婕; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 巩锐; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 蔡永爽; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 章莉婕; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 巩锐; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 蔡永爽; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
5 | 2018-07-03 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
6 | 2018-06-22 | 法定代表人变更 |
蔡国平
|
蔡永爽
|
7 | 2018-06-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 蔡秀秀; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 蔡国平; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 章莉婕; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 巩锐; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 蔡永爽; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2018-06-22 | 多证合一备案 |
|
住房公积金缴存登记
|
9 | 2018-06-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:蔡国平;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王旭靖;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:王旭靖;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王旭靖;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2018-06-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡国平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 蔡秀秀; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 蔡永爽; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 蔡秀秀; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|