序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王宝林 | 60% | 3000.0万人民币 |
2 | 项引弟 | 40% | 2000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王宝林
|
|
2 |
项引弟
|
|
3 |
方培芳
|
|
4 |
焦永俊
|
|
5 |
郑永淼
|
|
6 |
王永中
|
|
7 |
方培苗
|
|
8 |
丁朝辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-21 | 章程修正案备案 |
|
王宝林3000万股,60%;项引弟2000万股,40%。
|
2 | 2017-03-17 | 投资人(股权)备案 |
|
朱进法(****万股,**%),王宝林(***万股,*%)、项引弟(****万股,**%) [新增]
|
3 | 2017-03-17 | 章程修正案备案 |
|
详见2017年3月17日章程
|
4 | 2017-03-16 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 丁朝辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 方培芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 方培苗; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 焦永俊; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 王宝林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王宝林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王永中; 证件名称: ; 证件号码: *****************x; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 项引弟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 郑永淼; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
5 | 2017-03-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********27394U
|
6 | 2017-03-16 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 丁朝辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 方培芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 方培苗; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 焦永俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 王宝林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王宝林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王永中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 项引弟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 郑永淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
7 | 2017-03-16 | 住所变更 |
|
住所: 温州市龙湾区滨海园区三道三路***号 邮政编码: ****** 电话: ********
|
8 | 2017-03-16 | 组织机构变更 |
|
姓名: 丁朝辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 方培芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 方培苗; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 焦永俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 王宝林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王宝林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王永中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 项引弟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 郑永淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
9 | 2017-03-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
王宝林
|