序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金献忠 | 50.01% | 7501.5万人民币 |
2 | 陈建华 | 19.99% | 2998.5万人民币 |
3 | 祝捷 | 16.67% | 2500.5万人民币 |
4 | 郑晨爱 | 13.33% | 1999.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龚联武
|
|
2 |
金献忠
|
|
3 |
郑晨爱
|
|
4 |
祝捷
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
优衣派服饰控股有限公司黄屿店
|
金献忠 | 2010-05-14 |
2 |
优衣派服饰控股有限公司下吕浦店
|
金献忠 | 2009-08-27 |
3 |
优衣派服饰控股有限公司人民东路店
|
金献忠 | 2009-08-27 |
4 |
优衣派服饰控股有限公司大南路店
|
金献忠 | 2009-08-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-16 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:吴荣辉;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:陈蒙;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:沈娜;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:蔡正柱;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2018-05-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:689973426
|
统一社会信用代码:*****W
|
3 | 2014-11-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈建华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 金献忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 金献忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 郑晨爱; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 祝捷; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 龚联武; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 金献忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 金献忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 郑晨爱; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 祝捷; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
4 | 2014-11-13 | 组织机构变更 |
姓名: 陈建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 金献忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 金献忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 郑晨爱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 祝捷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 龚联武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 金献忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 金献忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 郑晨爱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 祝捷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2014-11-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈建华
|
龚联武
|
6 | 2014-04-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈建华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金献忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 金献忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 吴荣辉; 证件名称: ; 证件号码: *****************x; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 祝捷; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈建华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 金献忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 金献忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 郑晨爱; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 祝捷; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2014-04-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金献忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 金献忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 吴荣辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 祝捷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 金献忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 金献忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 郑晨爱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 祝捷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2014-04-01 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 郑晨爱; 出资额: ***; 百分比: *.**%姓名: 祝捷; 出资额: ****.*; 百分比: *.**%姓名: 陈建华; 出资额: ****; 百分比: *.**%姓名: 金献忠; 出资额: ****; 百分比: **.**%姓名: 吴荣辉; 出资额: ****.*; 百分比: **.**% [退出]
|
姓名: 郑晨爱; 出资额: ****.*; 百分比: **.**%姓名: 祝捷; 出资额: ****.*; 百分比: **.**%姓名: 陈建华; 出资额: ****.*; 百分比: **.**%姓名: 金献忠; 出资额: ****.*; 百分比: **.**%
|
9 | 2014-04-01 | 组织机构变更 |
姓名: 陈建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金献忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 金献忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 吴荣辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 祝捷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 金献忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 金献忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 郑晨爱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 祝捷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2014-04-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吴荣辉
|
陈建华
|