序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨荣瑜 | 40% | 2112万人民币 |
2 | 杨选荣 | 10% | 528万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨荣瑜
|
|
2 |
杨选荣
|
|
3 |
罗鸣离
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-03 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:朱烨鸿;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:杨慧梅;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:刘流延;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:刘流延;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2015-10-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********507398
|
3 | 2015-06-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄则林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 杨文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 杨选荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 罗鸣离; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 杨荣瑜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 杨选荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
4 | 2015-06-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨选荣; 出资额: ***; 百分比: **%企业名称: 上海欧通电气有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]姓名: 黄则林; 出资额: ****; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 杨选荣; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 杨荣瑜; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]企业名称: 温州市繁亚金属材料有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
5 | 2015-06-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
杨文
|
杨荣瑜
|
6 | 2015-06-03 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2006-5-30 至 2016-5-29
|
营业期限: 2006-5-30 至 2026-5-29
|
7 | 2015-06-03 | 组织机构变更 |
姓名: 黄则林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 杨文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 杨选荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 罗鸣离; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 杨荣瑜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 杨选荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2015-05-25 | 章程修正案备案 |
2013年3月1日章程
|
2015年4月20日章程
|
9 | 2013-03-11 | 住所变更 |
住所: 温州市南堡沙门工业小区沙门路**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:温州市瓯海区
|
住所: 温州市瓯海区娄桥工业区集贤路**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:温州市瓯海区
|
10 | 2010-08-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄则林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 杨荣水; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 杨选荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 黄则林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 杨文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 杨选荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|