序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林群伟 | 52% | 52万美元 |
2 | 王锡银 | 24% | 24万美元 |
3 | 张寿生 | 24% | 24万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林群伟
|
|
2 |
张寿生
|
|
3 |
王锡银
|
|
4 |
施金良
|
|
5 |
金声
|
|
6 |
张丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-05-30
|
营业期限至: 2045-05-30
|
2 | 2017-03-08 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 许可经营项目:预包装食品零售(在食品流通许可证内经营);一般经营项目:经营保龄球馆、乓乒球室、台球室。
|
经营范围: 预包装食品零售(在食品流通许可证内经营);经营保龄球馆、乓乒球室、台球室、棋牌室、电子游戏。
|
3 | 2016-01-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********157236
|
4 | 2013-12-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 金声; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事姓名: 林群伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事长姓名: 林群伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 施金良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 施金良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理姓名: 王锡银; 证件名称: ; 证件号码: *******; 性别: 男性; 职务: 副总经理姓名: 王锡银; 证件名称: ; 证件号码: *******; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张寿生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长
|
姓名: 金声; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事姓名: 林群伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 林群伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 施金良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理姓名: 施金良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王锡银; 证件名称: ; 证件号码: *******; 性别: 男性; 职务: 副总经理姓名: 王锡银; 证件名称: ; 证件号码: *******; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张寿生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长
|
5 | 2013-12-04 | 经营范围变更 |
经营范围: 许可经营项目:经营保龄球馆、乓乒球室、台球室(卫生许可证有效期至2014年6月9日);预包装食品零售(食品流通许可证有效期至2012年12月29日)。
|
经营范围: 许可经营项目:预包装食品零售(在食品流通许可证内经营);一般经营项目:经营保龄球馆、乓乒球室、台球室。
|
6 | 2013-12-04 | 组织机构变更 |
姓名: 金声; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: ; 职务: 董事姓名: 林群伟; 证件名称: ; 证件号码: 034739216; 性别: ; 职务: 董事长姓名: 林群伟; 证件名称: ; 证件号码: 034739216; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 施金良; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 施金良; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 副总经理姓名: 王锡银; 证件名称: ; 证件号码: 2545241; 性别: 男性; 职务: 副总经理姓名: 王锡银; 证件名称: ; 证件号码: 2545241; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张丽; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张寿生; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 副董事长
|
姓名: 金声; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: ; 职务: 董事姓名: 林群伟; 证件名称: ; 证件号码: 034739216; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 林群伟; 证件名称: ; 证件号码: 034739216; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 施金良; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 副总经理姓名: 施金良; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王锡银; 证件名称: ; 证件号码: 2545241; 性别: 男性; 职务: 副总经理姓名: 王锡银; 证件名称: ; 证件号码: 2545241; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张丽; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张寿生; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 副董事长
|
7 | 2010-07-26 | 经营范围变更 |
经营范围: 许可经营项目:经营保龄球馆、乓乒球室、台球室;定型包装食品(含冷藏食品,不含冷冻食品)的零售(卫生许可证有效期至2009年6月19日)。
|
经营范围: 许可经营项目:经营保龄球馆、乓乒球室、台球室(卫生许可证有效期至2014年6月9日);预包装食品零售(食品流通许可证有效期至2012年12月29日)。
|
8 | 2010-07-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 1995-5-31 至 2010-5-30
执照有效期限: 1995-5-31 至 2010-5-30
|
营业期限: 1995-5-31 至 2020-5-30执照有效期限: 1995-5-31 至 2020-5-30
|
9 | 2010-07-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 金声; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事姓名: 林群伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事长姓名: 施金良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王锡银; 证件名称: ; 证件号码: *******; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张寿生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
|
姓名: 金声; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事姓名: 林群伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事长姓名: 林群伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 施金良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 施金良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理姓名: 王锡银; 证件名称: ; 证件号码: *******; 性别: 男性; 职务: 副总经理姓名: 王锡银; 证件名称: ; 证件号码: *******; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张寿生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长
|
10 | 2010-07-26 | 组织机构变更 |
姓名: 金声; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: ; 职务: 董事姓名: 林群伟; 证件名称: ; 证件号码: 034739216; 性别: ; 职务: 董事长姓名: 施金良; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王锡银; 证件名称: ; 证件号码: 2545241; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张寿生; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 副董事长
|
姓名: 金声; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: ; 职务: 董事姓名: 林群伟; 证件名称: ; 证件号码: 034739216; 性别: ; 职务: 董事长姓名: 林群伟; 证件名称: ; 证件号码: 034739216; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 施金良; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 施金良; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 副总经理姓名: 王锡银; 证件名称: ; 证件号码: 2545241; 性别: 男性; 职务: 副总经理姓名: 王锡银; 证件名称: ; 证件号码: 2545241; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张丽; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张寿生; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 女性; 职务: 副董事长
|