序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王丽 | 50% | 5.0万人民币 |
2 | 花方 | 50% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐磊
|
|
2 |
王丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-05-24
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2016-05-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 花方; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 王丽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 王丽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐磊; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
3 | 2016-05-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********73185G
|
4 | 2016-05-18 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 商用车、九座以上乘用车、汽车配件、摩托车配件销售;二手车经销。
|
一般经营项目: 汽车及配件、摩托车及配件销售;二手车经纪、经销。
|
5 | 2016-05-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
花方
|
徐磊
|
6 | 2016-05-18 | 组织机构变更 |
姓名: 花方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 王丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 王丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
7 | 2010-07-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 花方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 花方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 王丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2010-07-14 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 花方; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 张敏; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 花方; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 王丽; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2010-07-14 | 组织机构变更 |
姓名: 花方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 花方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 王丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2010-07-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张敏
|
花方
|