序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙文英 | 50% | 15.0万人民币 |
2 | 夏景开 | 50% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙文英
|
|
2 |
夏景开
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-17 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 孙文英、夏景开、夏芬雪;清算组负责人: 夏芬雪;地址: 温州市鹿城区仰义乡后京南路**号(第一、二层);联系方式: ***********
|
2 | 2021-08-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2018-10-26 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 夏景开; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 孙文英; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
4 | 2018-10-26 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 夏景开; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 孙文英; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
5 | 2018-10-26 | 法定代表人变更 |
|
孙文英
|
6 | 2016-09-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********58661H
|
7 | 2012-03-23 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 夏芬雪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 叶守孟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
8 | 2012-03-23 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 夏芬雪; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 叶守孟; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2012-03-23 | 法定代表人变更 |
|
叶守孟
|
10 | 2012-03-23 | 组织机构变更 |
|
姓名: 夏芬雪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 叶守孟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|