序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李铭达 | 70% | 35万人民币 |
2 | 王崇汉 | 30% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李铭达
|
|
2 |
王崇汉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********56802
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********37582P
|
2 | 2015-08-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李铭达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 张海柱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 李铭达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 王崇汉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
3 | 2015-08-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张林桂; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]姓名: 张海柱; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]姓名: 李铭达; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 王崇汉; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 李铭达; 出资额: **; 百分比: **%
|
4 | 2015-08-28 | 住所变更 |
住所: 乐清市柳市镇后西垟捷达路*号*楼 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:柳市镇
|
住所: 乐清市柳市镇上峰村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:柳市镇
|
5 | 2015-08-28 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2008-10-15 至 2018-10-14
|
营业期限: 2008-10-15 至 9999-9-9
|
6 | 2015-08-28 | 组织机构变更 |
姓名: 李铭达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 张海柱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 李铭达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 王崇汉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2013-09-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李铭达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 王继杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 李铭达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 张海柱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2013-09-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王继杰; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 李铭达; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 张林桂; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]姓名: 张海柱; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]姓名: 李铭达; 出资额: **; 百分比: **%
|
9 | 2013-09-30 | 组织机构变更 |
姓名: 李铭达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 王继杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 李铭达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 张海柱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2011-04-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李铭达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张林桂; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 李铭达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 王继杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|