序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 虞品春 | 51% | 510万人民币 |
2 | 郑爱红 | 49% | 490万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑爱红
|
|
2 |
虞品春
|
|
3 |
郑丽红
|
|
4 |
裴明刚
|
|
5 |
蔡晨馨
|
|
6 |
曹开明
|
|
7 |
王海宇
|
|
8 |
郑雪莹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2033-09-22
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2020-09-08 | 经营范围变更 |
汽车配件、摩托车配件制造、销售;货物进出口、技术进出口
|
一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零配件批****;汽车零配件零售;摩托车零配件制造;摩托车及零配件批****;摩托车及零配件零售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:供电业务;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
3 | 2020-08-31 | 名称变更 |
温州聚泉汽车部件有限公司
|
温州聚泉汽车部件股份有限公司
|
4 | 2020-08-31 | 法定代表人变更 |
郑爱红
|
郑爱红
|
5 | 2020-08-31 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
6 | 2020-08-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 虞品春; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑爱红; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 曹开明; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 王海宇; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 蔡晨馨; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 虞品春; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 裴明刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 郑丽红; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 郑爱红; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 郑雪莹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
7 | 2020-08-31 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:郑爱红;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:**********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:郑爱红;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:蔡晨馨;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:蔡晨馨;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2020-08-31 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 虞品春; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 郑爱红; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 虞品春; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 郑爱红; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
9 | 2020-06-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 郑丽红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 郑爱红; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 虞品春; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 郑爱红; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
10 | 2020-06-19 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|