序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林昌云 | 65% | 65万人民币 |
2 | 宋杭凤 | 35% | 35万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐德光
|
|
2 |
宋杭凤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 宋杭凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林昌云; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 林昌云; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 唐德光; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 唐德光; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 宋杭凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2019-09-16 | 法定代表人变更 |
林昌云
|
唐德光
|
3 | 2016-12-28 | 住所变更 |
住所: 瑞安市飞云街道吴桥村 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 平阳县万全镇郑楼工业园区 邮政编码: ****** 电话: ********
|
4 | 2016-12-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林昌云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 宋杭凤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 唐德光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 林昌云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 林昌云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 宋杭凤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
5 | 2016-12-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
唐德光
|
林昌云
|
6 | 2016-01-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:L47073533
|
统一社会信用代码:91330381L470735339
|
7 | 2016-01-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********87938
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:****************
|
8 | 2015-01-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林昌云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 宋杭凤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 林昌云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 宋杭凤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 唐德光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
9 | 2015-01-14 | 法定代表人变更 |
林昌云
|
唐德光
|
10 | 2015-01-14 | 组织机构变更 |
姓名: 林昌云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 宋杭凤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 林昌云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 宋杭凤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 唐德光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|