序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钱云庄 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 屠琼佳 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
屠琼佳
|
|
2 |
钱云庄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-10 | 章程备案 |
|
|
2 | 2018-04-10 | 投资人(股权)备案 |
|
|
3 | 2018-04-10 | 高级管理人员备案 |
|
|
4 | 2018-04-10 | 企业联络人员、财务人员 |
|
|
5 | 2016-09-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
6 | 2015-08-07 | 注册资本(金)变更 |
|
|
7 | 2015-08-07 | 投资人(股权)变更 |
|
|
8 | 2015-08-07 | 注册资本(金)变更 |
|
|
9 | 2015-04-08 | 高级管理人员备案 |
|
|
10 | 2015-04-08 | 组织机构变更 |
|
|