序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 温州市城市建设****展集团有限公司 | 98.03922% | 100000.0万人民币 |
2 | 温州市滨江建设投资有限公司 | 1.96078% | 2000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金理佐
|
|
2 |
施巍
|
|
3 |
李勇
|
|
4 |
王健
|
|
5 |
柯依甸
|
|
6 |
张晓华
|
|
7 |
黄璜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-06 | 名称变更 |
温州滨江金融街建设投资股份有限公司
|
温州滨江金融街建设投资有限公司
|
2 | 2021-08-06 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 温州滨江金融街投资管理服务中心(普通合伙); 出资额: ******万; 百分比: ***.****%; [退出]企业名称: 温州市城市建设****展集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: *.****%;企业名称: 温州市滨江建设投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: *.****%;
|
企业名称: 温州市城市建设****展集团有限公司; 出资额: ******万; 百分比: **.****%;企业名称: 温州市滨江建设投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: *.****%;
|
3 | 2021-08-06 | 企业类型变更 |
股份有限公司(非上市、国有控股)
|
其他有限责任公司
|
4 | 2021-08-06 | 法定代表人变更 |
金理佐
|
金理佐
|
5 | 2020-12-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张晓华; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 施巍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王健; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金理佐; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 黄璜; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 张晓华; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 施巍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 柯依甸; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王健; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金理佐; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 黄璜; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2020-12-16 | 章程备案 |
|
备案前:详见2017年12月18日修改的公司章程修正案 备案后:详见2020年12月15日修改的公司章程
|
7 | 2020-12-16 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 温州滨江金融街投资管理服务中心(普通合伙); 出资额: ******万; 百分比: ***.****%;企业名称: 温州市城市建设投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: *.****%;企业名称: 温州市滨江建设投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: *.****%;
|
企业名称: 温州滨江金融街投资管理服务中心(普通合伙); 出资额: ******万; 百分比: ***.****%;企业名称: 温州市城市建设****展集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: *.****%; [名称变更]企业名称: 温州市滨江建设投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: *.****%;
|
8 | 2018-03-02 | 注册资本(金)变更 |
******
|
******
|
9 | 2018-03-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张晓华; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事姓名: 朱勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 李勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王健; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 金理佐; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 黄璜; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 张晓华; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事姓名: 施巍; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 李勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王健; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 金理佐; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 黄璜; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
10 | 2018-03-02 | 注册资本(金)变更 |
210000
|
102000( - 51.42857% )
|