序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 永嘉投资集团有限公司 | 100% | 25000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘永胜
|
|
2 |
郑源彩
|
|
3 |
钱文锋
|
|
4 |
周敏
|
|
5 |
李佰林
|
|
6 |
胡国毅
|
|
7 |
吴冬冬
|
|
8 |
刘鹤鸣
|
|
9 |
杨正芳
|
|
10 |
上官宗盼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-02 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 永嘉县国有资产管理办公室; 出资额: *****万; 百分比: ***% [退出]
|
企业名称: 永嘉投资集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***% [新增]
|
2 | 2017-05-02 | 企业类型变更 |
有限责任公司(国有独资)
|
一人有限责任公司(内资法人独资)
|
3 | 2016-09-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:05132171X
|
统一社会信用代码:*****1XX
|
4 | 2015-04-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡国毅; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 蒋小普; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [退出]姓名: 李佰林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 刘鹤鸣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 钱文锋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 上官宗盼; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴冬冬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨正芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑源彩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周敏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 胡国毅; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 李佰林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 刘鹤鸣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 潘永胜; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [新增]姓名: 钱文锋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 上官宗盼; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴冬冬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨正芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑源彩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周敏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
5 | 2015-04-01 | 法定代表人变更 |
蒋小普
|
潘永胜
|
6 | 2015-04-01 | 组织机构变更 |
姓名: 胡国毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 蒋小普; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [退出]姓名: 李佰林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 刘鹤鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 钱文锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 上官宗盼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴冬冬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨正芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑源彩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 胡国毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 李佰林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 刘鹤鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 潘永胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [新增]姓名: 钱文锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 上官宗盼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴冬冬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨正芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑源彩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
7 | 2015-04-01 | 名称变更 |
永嘉县水利投资开****有限公司
|
永嘉县水利投资集团有限公司
|
8 | 2013-06-09 | 组织机构变更 |
姓名: 胡国毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 蒋小普; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 李佰林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 刘鹤鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 钱文锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 杨正芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑源彩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 胡国毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 蒋小普; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 李佰林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 刘鹤鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 钱文锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 上官宗盼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 吴冬冬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 杨正芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑源彩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
9 | 2013-06-09 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2012-08-02 至 2022-08-01
|
营业期限: 2012-08-02 至 2032-08-01
|
10 | 2013-06-09 | 实收资本变更 |
5000
|
15000( + 200% )
|