序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋中雷 | 40% | 200万人民币 |
2 | 孙昌奎 | 20% | 100万人民币 |
3 | 李竹林 | 20% | 100万人民币 |
4 | 吴朝春 | 20% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李志永
|
|
2 |
吴朝春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-14 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-07-14 | 住所变更 |
|
|
3 | 2021-09-01 | 投资人(股权)备案 |
|
|
4 | 2021-04-13 | 法定代表人变更 |
|
|
5 | 2021-04-13 | 高级管理人员备案 |
|
|
6 | 2021-04-13 | 企业联络人员、财务人员 |
|
|
7 | 2021-04-13 | 投资人(股权)备案 |
|
|
8 | 2018-02-11 | 投资人(股权)备案 |
|
|
9 | 2018-02-11 | 章程备案 |
|
|
10 | 2018-02-11 | 经营范围变更 |
|
|