序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 池伟 | 80% | 4800.0万人民币 |
2 | 王志 | 20% | 1200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
池伟
|
|
2 |
王志
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 池伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 孙庆伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 池伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 王志; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
2 | 2016-08-25 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 王志; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 孙庆伟; 出资额: ****; 百分比: **% [退出]姓名: 池伟; 出资额: ****; 百分比: **%
|
姓名: 王志; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 池伟; 出资额: ****; 百分比: **%
|
3 | 2016-08-25 | 组织机构变更 |
姓名: 池伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 孙庆伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 池伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 王志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
4 | 2015-12-04 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********604521
|
5 | 2015-12-04 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 吴一澄; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 孙庆伟; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 池伟; 出资额: ****; 百分比: **%
|
姓名: 王志; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 孙庆伟; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 池伟; 出资额: ****; 百分比: **%
|
6 | 2015-09-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 池伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 黄瑞飞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 钱林光; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 池伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 孙庆伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2015-09-11 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 钱林光; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 黄瑞飞; 出资额: ****; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 吴一澄; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 孙庆伟; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]姓名: 池伟; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2015-09-11 | 组织机构变更 |
姓名: 池伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 黄瑞飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 钱林光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 池伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 孙庆伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2015-03-24 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
10 | 2015-03-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 池伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 雍旭峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 池伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 黄瑞飞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 钱林光; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|