序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐权 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 张蒜 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐权
|
|
2 |
张蒜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-30 | 注册资本(金)变更 |
**
|
**
|
2 | 2019-10-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄林影; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 张蒜; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 徐权; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
姓名: 徐权; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 张蒜; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
3 | 2019-10-30 | 法定代表人变更 |
黄林影
|
徐权
|
4 | 2019-10-30 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:徐权;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:徐权;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:徐权;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2019-10-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐权; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄林影; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 张蒜; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 徐权; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
6 | 2018-10-31 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐权; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 黄林影; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 黄林影; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 张蒜; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 徐权; 出资额: *万; 百分比: **%
|
7 | 2017-05-22 | 住所变更 |
温州市瓯海区三垟街道丹东村牡丹路**号
|
浙江省温州市鹿城区七都街道吟州村吟州东江沙**号*层*室
|
8 | 2017-05-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:071600177
|
统一社会信用代码:*****7
|
9 | 2014-10-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄林影; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐权; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 黄林影; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 徐权; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2014-10-28 | 名称变更 |
温州市博艺恒舞台设备租赁有限公司
|
温州市博艺恒舞台设备有限公司
|