序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余旭丹 | 77% | 23.1万 |
2 | 张桂利 | 23% | 6.9万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余旭丹
|
|
2 |
张桂利
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余旭丹; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 余旭丹; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 李岳龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 余旭丹; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 余旭丹; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 张桂利; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2019-07-02 | 出资比例备案 |
姓名: 余旭丹; 出资额: **.*万; 百分比: **%;姓名: 陈佩; 出资额: *.*万; 百分比: **%;姓名: 张桂利; 出资额: *.*万; 百分比: **%;
|
姓名: 余旭丹; 出资额: **.*万; 百分比: **%;姓名: 张桂利; 出资额: *.*万; 百分比: **%;
|
3 | 2019-07-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 余旭丹; 出资额: **.*万; 百分比: **%;姓名: 陈佩; 出资额: *.*万; 百分比: **%; [退出]姓名: 张桂利; 出资额: *.*万; 百分比: **%;
|
姓名: 余旭丹; 出资额: **.*万; 百分比: **%;姓名: 张桂利; 出资额: *.*万; 百分比: **%;
|
4 | 2019-07-02 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-08-25
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
5 | 2019-07-02 | 住所变更 |
乐清市乐成镇宁康西路***号
|
浙江省乐清市城南街道宁康西路***号
|
6 | 2017-02-24 | 出资比例备案 |
姓名: 刘建挺; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 余旭丹; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 张桂利; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 陈佩; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 余旭丹; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
7 | 2017-02-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘建挺; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 余旭丹; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 张桂利; 出资额: *.*; 百分比: **% [新增]姓名: 陈佩; 出资额: *.*; 百分比: **% [新增]姓名: 余旭丹; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
8 | 2016-12-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********801072
|
9 | 2013-11-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘建挺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 余旭丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 余旭丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 李岳龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 余旭丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 余旭丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
|
10 | 2013-11-28 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 广告设计、制作;展览展示策划、会务服务;网页设计。
|
一般经营项目: 网页设计;电子商务策划;广告设计、制作;展览展示策划、会务服务。
|