序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张院 | 50% | 100万人民币 |
2 | 张莹 | 50% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张院
|
|
2 |
张莹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-28 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 张莹、张院;清算组负责人: 张院;地址: 浙江省温州市苍南县灵溪镇小康路**号五楼;联系方式: ***********
|
2 | 2021-08-19 | 邮政编码变更 |
|
新邮政编码:325800
|
3 | 2021-08-19 | 住所变更 |
|
浙江省温州市苍南县灵溪镇小康路**号五楼
|
4 | 2021-05-21 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络员姓名:张院;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:张院;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2021-05-21 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 张莹; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 张院; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
6 | 2021-05-21 | 法定代表人变更 |
|
张院
|
7 | 2021-05-21 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 张莹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 张院; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
8 | 2019-04-25 | 法定代表人变更 |
|
吴泽伟
|
9 | 2019-04-25 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 吴泽伟; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 陈思洁; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
|
10 | 2019-04-25 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 吴泽伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 陈思洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|