序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 房盼盼 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 刘魏威 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
房盼盼
|
|
2 |
刘魏威
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-08 | 法定代表人变更 |
潘鹏程
|
房盼盼
|
2 | 2021-07-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨钿钿; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 潘鹏程; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 刘魏威; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 房盼盼; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
3 | 2021-07-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨钿钿; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 潘鹏程; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 房盼盼; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 刘魏威; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
4 | 2021-07-08 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:潘鹏程;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:潘鹏程;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:房盼盼;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:房盼盼;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2020-04-22 | 住所变更 |
浙江省温州市瓯海区梧田街道火车站站南商贸城E幢****室北首(托管**)
|
浙江省温州市瓯海区瞿溪街道会昌路**号力西特商务大厦**楼****室
|
6 | 2019-05-09 | 法定代表人变更 |
龙海明
|
潘鹏程
|
7 | 2019-05-09 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:禄威;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:禄威;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:潘鹏程;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:潘鹏程;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2019-05-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 禄威; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 谢斌; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 杨钿钿; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 潘鹏程; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2019-05-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 谢斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 龙海明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 杨钿钿; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 潘鹏程; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
10 | 2019-03-27 | 法定代表人变更 |
禄威
|
龙海明
|