序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄陈琛 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
柴爱玲
|
|
2 |
蔡智托
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-27 | 经营范围变更 |
一般项目:日用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);电子产品销售;电子专用设备销售;服装服饰零售;鞋帽零售;五金产品零售;建筑材料销售;通讯设备销售;汽车零配件批****;摩托车及零配件批****;针纺织品销售;体育用品及器材零售;家具销售;建筑陶瓷制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);(所有项目不得从事生产、仓储、门店销售(服务)等经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
一般项目:日用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);电子产品销售;电子专用设备销售;服装服饰零售;鞋帽零售;五金产品零售;建筑材料销售;通讯设备销售;汽车零配件批****;摩托车及零配件批****;针纺织品销售;体育用品及器材零售;家具销售;建筑陶瓷制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;进出口代理;(所有项目不得从事生产、仓储、门店销售(服务)等经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2021-03-25 | 经营范围变更 |
一般项目:日用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);电子产品销售;电子专用设备销售;服装服饰零售;鞋帽零售;五金产品零售;建筑材料销售;通讯设备销售;汽车零配件批****;摩托车及零配件批****;针纺织品销售;体育用品及器材零售;家具销售;建筑陶瓷制品销售;(所有项目不得从事生产、仓储、门店销售(服务)等经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
一般项目:日用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);电子产品销售;电子专用设备销售;服装服饰零售;鞋帽零售;五金产品零售;建筑材料销售;通讯设备销售;汽车零配件批****;摩托车及零配件批****;针纺织品销售;体育用品及器材零售;家具销售;建筑陶瓷制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);(所有项目不得从事生产、仓储、门店销售(服务)等经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
3 | 2020-08-20 | 住所变更 |
浙江省温州经济技术开****区上江路***号经开区商务广场****室东南区
|
浙江省温州市鹿城区锦绣路下吕浦锦园*幢****室(仅限办公)
|
4 | 2020-08-20 | 经营范围变更 |
生活日用品、工艺品、电子器材、服装、鞋帽、五金水暖、建筑材料、通讯器材(不含无线广播电视****射及地面卫星接收设备)、汽车配件、摩托车配件、纺织品、健身器材、家具、陶瓷制品的销售,货物进出口、技术进出口
|
一般项目:日用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);电子产品销售;电子专用设备销售;服装服饰零售;鞋帽零售;五金产品零售;建筑材料销售;通讯设备销售;汽车零配件批****;摩托车及零配件批****;针纺织品销售;体育用品及器材零售;家具销售;建筑陶瓷制品销售;(所有项目不得从事生产、仓储、门店销售(服务)等经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
5 | 2019-10-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡智托; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄陈琛; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 柴爱玲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 蔡智托; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2019-10-29 | 法定代表人变更 |
黄陈琛
|
柴爱玲
|
7 | 2019-10-09 | 法定代表人变更 |
徐承钤
|
黄陈琛
|
8 | 2019-10-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐承钤; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 蔡智托; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 蔡智托; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄陈琛; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
9 | 2019-07-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周易; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 黄陈琛; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
10 | 2019-07-24 | 章程备案 |
|
|