序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 洪涛 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪涛
|
|
2 |
洪鸿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********63017组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********23576X
|
2 | 2015-05-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 洪涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 萧云亭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 萧云亭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 洪鸿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 洪涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 洪涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
3 | 2015-05-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 洪涛; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 萧云亭; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 洪涛; 出资额: ***; 百分比: ***%
|
4 | 2015-05-13 | 住所变更 |
住所: 平阳县鳌江镇兴鳌中路***号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:鳌江镇
|
住所: 平阳县鳌江镇永****路***室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:鳌江镇
|
5 | 2015-05-13 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2015-05-13 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2011-6-10 至 2021-6-9
|
营业期限: 2011-6-10 至 9999-9-9
|
7 | 2015-05-13 | 组织机构变更 |
姓名: 洪涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 萧云亭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 萧云亭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 洪鸿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 洪涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 洪涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
8 | 2015-05-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
萧云亭
|
洪涛
|
9 | 2013-05-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 洪涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 肖若信; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 肖若信; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 洪涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 萧云亭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 萧云亭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
10 | 2013-05-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
肖若信
|
萧云亭
|