序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江小燕 | 70% | 35.0万人民币 |
2 | 季金焰 | 30% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
季金焰
|
|
2 |
江小燕
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
泰顺县宇通速递有限公司西旸分公司
|
蔡付玲 | 2018-02-26 |
2 |
泰顺县宇通速递有限公司司前分公司
|
包少杨 | 2016-06-29 |
3 |
泰顺县宇通速递有限公司筱村分公司
|
齐日欣 | 2016-06-29 |
4 |
泰顺县宇通速递有限公司泗溪分公司
|
包金秋 | 2016-06-29 |
5 |
泰顺县宇通速递有限公司柳峰分公司
|
陈柳青 | 2016-06-28 |
6 |
泰顺县宇通速递有限公司三魁分公司
|
张永来 | 2015-10-29 |
7 |
泰顺县宇通速递有限公司仕阳分公司
|
高启友 | 2015-10-28 |
8 |
泰顺县宇通速递有限公司雅阳分公司
|
曾岳 | 2015-01-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-29 | 经营范围变更 |
国内快递(邮政企业专营业务除外)[在快递业务经营许可证有效期内经营]。
|
许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:外卖递送服务;国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2021-09-29 | 住所变更 |
泰顺县罗阳镇溪坪路**号
|
浙江省温州市泰顺县罗阳镇小微创业园*幢***室
|
3 | 2020-05-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-06-11
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
4 | 2018-01-04 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陶祖瑜;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:夏微微;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:季金焰;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:吴羽华;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2018-01-04 | 出资方式备案 |
姓名: 周满莲; 出资额: 20万; 出资形式: 货币姓名: 陶祖瑜; 出资额: 30万; 出资形式: 货币
|
姓名: 季金焰; 出资额: 15万; 出资形式: 货币姓名: 江小燕; 出资额: 35万; 出资形式: 货币
|
6 | 2018-01-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周满莲; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 陶祖瑜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 季金焰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 江小燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
7 | 2018-01-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周满莲; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 陶祖瑜; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 季金焰; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 江小燕; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2018-01-04 | 出资比例备案 |
姓名: 周满莲; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 陶祖瑜; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 季金焰; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 江小燕; 出资额: **万; 百分比: **%
|
9 | 2018-01-04 | 法定代表人变更 |
陶祖瑜
|
季金焰
|
10 | 2018-01-04 | 出资日期备案 |
姓名: 周满莲; 出资日期:姓名: 陶祖瑜; 出资日期:
|
姓名: 季金焰; 出资日期: 2010-06-11姓名: 江小燕; 出资日期:
|