序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘烟锋 | 98% | 4900.0万人民币 |
2 | 肖素娟 | 2% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈露
|
|
2 |
肖素娟
|
|
3 |
潘烟锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 潘烟锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 潘烟锋; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 肖素娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:陈露;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 潘烟锋; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 肖素娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈露; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名:陈露;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-03-17 | 法定代表人变更 |
潘烟锋
|
陈露
|
3 | 2022-03-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 肖素娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈露; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 陈露; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 潘烟锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 潘烟锋; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 肖素娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2022-03-09 | 法定代表人变更 |
陈露
|
潘烟锋
|
5 | 2021-08-09 | 法定代表人变更 |
潘烟锋
|
陈露
|
6 | 2021-08-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 潘烟锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 潘烟锋; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 肖素娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 肖素娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈露; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 陈露; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
7 | 2020-04-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 肖素娟; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
姓名: 潘烟锋; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]姓名: 肖素娟; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
8 | 2020-04-22 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
9 | 2020-04-22 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
10 | 2020-04-22 | 法定代表人变更 |
肖素娟
|
潘烟锋
|