序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 1999-03-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 郑孝贤;性别: ;证件名称: ;证件号码: ;电话: ;住所: ;产生方式: ;任聘单位:
|
姓名: 郑孝贤;性别: ;证件名称: ;证件号码: ;电话: ;住所: ;产生方式: ;任聘单位:
|
2 | 1999-03-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
负责人:郑孝贤
|
负责人:张世伍
|
3 | 1999-03-19 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
1999.12.31
|
2004.07.08
|
4 | 1999-03-19 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 郑孝贤; 性别: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 电话: ; 住所: ; 产生方式: ; 任聘单位:
|
姓名: 郑孝贤; 性别: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 电话: ; 住所: ; 产生方式: ; 任聘单位:
|
5 | 1999-03-19 | 投资人(股权)变更 |
负责人:郑孝贤 [退出]
|
负责人:张世伍 [新增]
|
6 | 1999-03-19 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
经营期始: 1989.07.08
|
经营期始: 1989.07.08
|