序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李彩琴 | 54.54546% | 30.0万人民币 |
2 | 邵法妹 | 45.45455% | 25.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李彩琴; 出资额: **万; 百分比: **.**%;姓名: 邵法妹; 出资额: **万; 百分比: **.**%;姓名: 林华国; 出资额: *万; 百分比: *.**%; [退出]
|
姓名: 李彩琴; 出资额: **万; 百分比: **.**%;姓名: 邵法妹; 出资额: **万; 百分比: **.**%;
|
2 | 2016-12-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:145376228
|
统一社会信用代码:*****E
|
3 | 2011-04-27 | 变更注册号 |
注册号: *****73
|
注册号: *****
|
4 | 1992-05-09 | 企业类型变更 |
股份合作企业经营单位(非法人)
|
股份合作企业
|
5 | 1992-05-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 林志柏;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 男;职务:
|
姓名: 李彩琴;证件名称: 身份证;证件号码: ;性别: 女;职务: 负责人
|
6 | 1992-05-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
无
|
姓名: 李彩琴;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 女;职务: 负责人
|
7 | 1992-05-09 | 注册资本(金)变更 |
10
|
55( + 450% )
|
8 | 1992-05-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
林志柏
|
李彩琴
|
9 | 1992-05-09 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 林志柏; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 3; 百分比: 30% [退出]
|
姓名: 林华国; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 9.09% [新增]
|
10 | 1992-05-09 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 邵连娇; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 3; 百分比: 30% [退出]
|
姓名: 邵法妹; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 20; 百分比: 36.36% [新增]
|