序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 瓯海区潘桥镇焦下村股份经济合作社出资33250股(以街道备案为准) | 100% | 3.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:766422004
|
统一社会信用代码:*****3
|
2 | 2014-04-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 朱启洪; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 负责人
|
姓名: 陈显春; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 伍碧文; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行监事 [新增]姓名: 伍春长; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [新增]姓名: 伍国华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 伍其桂; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张献丰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 朱爱女; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 朱大明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 朱国和; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 朱启洪; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
3 | 2014-04-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 温州市瓯海区潘桥镇焦下村经济合作社; 出资额: *; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 瓯海区潘桥镇焦下村股份经济合作社出资*****股(以街道备案为准); 出资额: *; 百分比: ***% [新增]
|
4 | 2014-04-04 | 组织机构变更 |
姓名: 朱启洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人
|
姓名: 陈显春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 伍碧文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事 [新增]姓名: 伍春长; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [新增]姓名: 伍国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 伍其桂; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张献丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 朱爱女; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 朱大明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 朱国和; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 朱启洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
5 | 2014-04-04 | 名称变更 |
温州市瓯海区潘桥街道焦下村经济合作社
|
温州市瓯海区潘桥街道焦下村股份经济合作社
|
6 | 2011-07-07 | 变更注册号 |
注册号: *****49
|
注册号: *****
|
7 | 2011-06-30 | 行业代码变更 |
行业代码:7400
|
行业代码:7499
|
8 | 2011-06-30 | 名称变更 |
温州市瓯海区潘桥镇焦下村经济合作社
|
温州市瓯海区潘桥街道焦下村经济合作社
|
9 | 2011-06-30 | 企业类型变更 |
集体企业
|
村经济合作社
|