序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 瑞安市疾病控制中心工会委员会 | 100% | - |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2010-06-28 |
注册号: ********007
|
注册号: ********85235
|
|
2 | 2010-06-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
方华峰
|
黄棉汝
|
3 | 2010-06-11 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 玉海街道周松路1号 邮政编码: 325200 电话: ********住所所在行政区划:玉海街道
|
住所: 瑞安市锦湖街道瑞湖路333号 邮政编码: 325200 电话: ********住所所在行政区划:锦湖街道
|
4 | 2006-07-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
金精华
|
方华峰
|
5 | 2006-07-04 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 安阳镇周松路1号 邮政编码: 325200 电话:
|
住所: 玉海街道周松路1号 邮政编码: 325200 电话:
|
6 | 2005-03-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
叶培林
|
金精华
|