序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-07-03 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 刘日彬; 出资额: 170; 百分比: 42.5% [退出]姓名: 林观****; 出资额: 230; 百分比: 57.5%
|
姓名: 卢丽芬; 出资额: 170; 百分比: 42.5% [新增]姓名: 林观****; 出资额: 230; 百分比: 57.5%
|
2 | 2015-06-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
执行事务合伙人:刘化贵
|
执行事务合伙人:林观****
|
3 | 2015-06-15 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 林观****; 出资额: 30; 百分比: 7.5%姓名: 刘日彬; 出资额: 170; 百分比: 42.5%姓名: 刘化贵; 出资额: 200; 百分比: 50% [退出]
|
姓名: 刘日彬; 出资额: 170; 百分比: 42.5%姓名: 林观****; 出资额: 230( + 666.66667% ); 百分比: 57.5%
|
4 | 2012-06-27 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 泰顺县峰文乡双溪口村 邮政编码: 325505 电话: *****住所所在行政区划:峰文
|
住所: 泰顺县彭溪镇双溪口村 邮政编码: 325505 电话: *****住所所在行政区划:彭溪镇
|
5 | 2003-11-21 | 执行人委派代表变更 |
姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 负责人
|
无
|
6 | 2003-11-21 | 执行人委派代表变更 |
姓名: 陈伟达; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 负责人
|
姓名: 吴明荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
|
7 | 2003-11-21 | 合伙人信息备案 |
无
|
姓名: 吴明荣; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.**% [新增]
|
8 | 2003-11-21 | 合伙人信息备案 |
无
|
姓名: 林家裕; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.**% [新增]
|
9 | 2003-11-21 | 合伙人信息备案 |
无
|
姓名: 马朝林; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.**% [新增]
|
10 | 2003-11-21 | 合伙人信息备案 |
姓名: 陈伟达; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 林章辉; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.**% [新增]
|