序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李丐林 | 70% | 3.5万人民币 |
2 | 孙秀娟 | 30% | 1.5万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********88045
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********77991B
|
2 | 2015-02-10 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 职业介绍(职业中介许可证有效期限至2014年11月30日止)。
|
许可经营项目: 职业介绍(人力资源服务许可证有效期限至2017年11月30日止)。
|