序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 温州市瓯海区潘桥镇岷岗前村村民委员会 | 100% | - |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁海云
|
|
2 |
黄安彬
|
|
3 |
李挺萌
|
|
4 |
高玉蓉
|
|
5 |
高建
|
|
6 |
马必寅
|
|
7 |
谢爱飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:谢作浩;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:谢作浩;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:袁海云;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:袁海云;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2017-06-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 庄金宽; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 李和; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [退出]姓名: 蔡相勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 袁海云; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 谢爱飞; 证件号码: *****************x; 职位: 监事姓名: 马必寅; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 马必正; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 高贺汉; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 李挺萌; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 袁海云; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 谢爱飞; 证件号码: *****************x; 职位: 监事姓名: 马必寅; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 高建; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事 [新增]姓名: 高玉蓉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 黄安彬; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [新增]
|
3 | 2017-06-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
庄金宽
|
袁海云
|
4 | 2016-06-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:695299511
|
统一社会信用代码:*****F
|
5 | 2014-07-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 庄金宽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 社长
|
姓名: 蔡相勇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 高贺汉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 李和; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [新增]姓名: 马必寅; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 马必正; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 谢爱飞; 证件名称: ; 证件号码: *****************x; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 袁海云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 庄金宽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
6 | 2014-07-03 | 组织机构变更 |
姓名: 庄金宽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 社长
|
姓名: 蔡相勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 高贺汉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 李和; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [新增]姓名: 马必寅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 马必正; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 谢爱飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 袁海云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 庄金宽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
7 | 2014-07-03 | 名称变更 |
温州市瓯海区潘桥街道岷岗前村经济合作社
|
温州市瓯海区潘桥街道岷岗前村股份经济合作社
|
8 | 2011-07-21 | 名称变更 |
温州市瓯海区潘桥镇岷岗前村经济合作社
|
温州市瓯海区潘桥街道岷岗前村经济合作社
|