序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵章多 | 50% | 2 |
2 | 刘世娇 | 50% | 2 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 1999-11-16 至 2016-12-31
|
营业期限: 1999-11-16 至 9999-9-9
|
2 | 2016-12-26 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 住宿(卫生许可证有效期至2014年7月18号止)
|
许可经营项目: 住宿服务(在卫生许可证有效期内经营)。
|
3 | 2016-12-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****K
|
4 | 2011-06-23 | 行业代码变更 |
行业代码:6600
|
行业代码:6690
|
5 | 2011-06-23 | 变更注册号 |
注册号: *****07
|
注册号: *****
|
6 | 2011-06-23 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 住宿(卫生许可证有效期至2014年7月18号止)
|
7 | 2011-06-23 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 住宿(卫生许可证有效期至2010年3月23日)**
|
一般经营项目:
|
8 | 2006-04-14 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 吴克力; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1.33; 百分比: 33.25% [退出]姓名: 曾瑞建; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1.33; 百分比: 33.25% [退出]姓名: 郑秋容 ; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1.34; 百分比: 33.5% [退出]
|
姓名: 刘世娇 ; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 2; 百分比: 50% [新增]姓名: 赵章多; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 2; 百分比: 50% [新增]
|
9 | 2006-04-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
郑秋容
|
刘世娇
|
10 | 2006-04-14 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 住宿(涉及许可经营的凭有效许可文件经营)**行业代码: 7800兼营: **经营方式: 服务**
|
经营范围: 住宿(卫生许可证有效期至2010年3月23日)**行业代码: 6600兼营: **经营方式: 服务**
|