序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚庄镇展丰村人口股 | 100% | 30.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张坚; 证件号码: ********; 职位: 负责人 [退出]
|
姓名: 冯一平; 证件号码: ********; 职位: 董事长 [新增]
|
2 | 2017-05-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张坚
|
冯一平
|
3 | 2016-01-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********68909
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********14885F
|
4 | 2016-01-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李忠原; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [退出]
|
姓名: 张坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [新增]
|
5 | 2016-01-06 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 姚庄镇展丰村; 出资额: **; 百分比: ***%; 法人性质: 其他投资者 [退出]
|
企业名称: 姚庄镇展丰村人口股; 出资额: **; 百分比: ***%; 法人性质: 其他投资者 [新增]
|
6 | 2016-01-06 | 名称变更 |
嘉善县姚庄镇展丰村经济合作社
|
嘉善县姚庄镇展丰村股份经济合作社
|
7 | 2016-01-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李忠原
|
张坚
|
8 | 2016-01-06 | 组织机构变更 |
姓名: 李忠原; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [退出]
|
姓名: 张坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [新增]
|
9 | 2011-03-22 | 变更注册号 |
注册号: ********146
|
注册号: ********68909
|
10 | 2011-03-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 屠白弟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [退出]
|
姓名: 李忠原; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [新增]
|