序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 嘉兴市南湖区人民政府南湖街道办事处 | 100% | 785.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-24 | 法定代表人变更 |
胡桂娟
|
朱黎明
|
2 | 2015-10-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****H
|
3 | 2015-10-30 | 法定代表人变更 |
于琴
|
胡桂娟
|
4 | 2015-10-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 于琴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 胡桂娟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
5 | 2015-10-30 | 组织机构变更 |
姓名: 于琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 胡桂娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
6 | 2015-02-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 江沿华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 负责人 [退出]
|
姓名: 于琴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
7 | 2015-02-12 | 法定代表人变更 |
江沿华
|
于琴
|
8 | 2015-02-12 | 组织机构变更 |
姓名: 江沿华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [退出]
|
姓名: 于琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
9 | 2014-06-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 夏峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 负责人 [退出]
|
姓名: 江沿华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 负责人 [新增]
|
10 | 2014-06-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
夏峰
|
江沿华
|