序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 海宁市防雷设施检测站 | 100% | 5.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-06-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 程慧萍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 负责人 [退出]
|
姓名: 张一琼; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 负责人 [新增]
|
2 | 2015-06-12 | 法定代表人变更 |
程慧萍
|
张一琼
|
3 | 2015-06-12 | 组织机构变更 |
姓名: 程慧萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [退出]
|
姓名: 张一琼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 负责人 [新增]
|
4 | 2014-11-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 劳秀峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 负责人 [退出]
|
姓名: 程慧萍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 负责人 [新增]
|
5 | 2014-11-28 | 法定代表人变更 |
劳秀峰
|
程慧萍
|
6 | 2014-11-28 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 无
|
许可经营项目:
|
7 | 2014-11-28 | 组织机构变更 |
姓名: 劳秀峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [退出]
|
姓名: 程慧萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [新增]
|
8 | 2009-01-13 | 变更注册号 |
注册号: *****66
|
注册号: *****
|
9 | 2009-01-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 计珩;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男性;职务: 负责人
|
姓名: 劳秀峰;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男性;职务: 负责人
|
10 | 2009-01-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
计珩
|
劳秀峰
|