序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-30 | 经营范围变更 |
许可项目:林木种子生产经营;林木种子进出口;草种进出口;草种生产经营;农作物种子经营;出版物零售;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);食品经营;农药零售;住宿服务;货物进出口;技术进出口;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:肥料销售;非主要农作物种子生产;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;家居用品销售;办公用品销售;家用电器销售;玩具销售;日用杂品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);初级农产品收购;农副产品销售;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;园林绿化工程施工;集贸市场管理服务;塑料制品制造;塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物);林木种子生产经营;林木种子进出口;草种进出口;草种生产经营;农作物种子进出口;农作物种子经营;出版物零售;食品经营(销售散装食品);食品经营(销售预包装食品);食品经营;农药零售;住宿服务;货物进出口;技术进出口;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:肥料销售;物联网应用服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非主要农作物种子生产;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;家居用品销售;办公用品销售;家用电器销售;玩具销售;日用杂品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);初级农产品收购;农副产品销售;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;园林绿化工程施工;集贸市场管理服务;塑料制品制造;塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2020-07-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 江胜德*; 姓名: 江胜德*; 姓名: 江至询; 姓名: 曹青丹;姓名: 严晓春; 姓名: 郭兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 刘建裕; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 厉萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 姚世忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 江胜德*; 姓名: 江胜德*; 姓名: 方瑛; 姓名: 潘胜阳; 姓名: 江至询; 姓名: 曹青丹;姓名: 严晓春; 姓名: 郭兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 李熙莉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2020-06-22 | 经营范围变更 |
花卉种子、林木种子的生产及销售;草种的生产(范围详见《草种种子生产许可证》)、销售(《草种种子经营许可证》),蔬菜种子的销售,书刊零售。 植物、温室设备、喷滴灌设备、园艺材料、化肥的销售;农副产品(不含食品)的收购,花卉、林木种苗的科研开****、咨询及相关技术培训;经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文)园林绿化工程的设计、施工,承接农用设备设施工程,花卉、蔬菜、林木的培育及销售,市场经营管理,经营增值电信业务(凭许可证经营);塑料制品的生产、销售。农药经营(凭许可证经营)。会务会展服务,住宿服务(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:林木种子生产经营;林木种子进出口;草种进出口;草种生产经营;农作物种子经营;出版物零售;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);食品经营;农药零售;住宿服务;货物进出口;技术进出口;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:肥料销售;非主要农作物种子生产;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;家居用品销售;办公用品销售;家用电器销售;玩具销售;日用杂品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);初级农产品收购;农副产品销售;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;园林绿化工程施工;集贸市场管理服务;塑料制品制造;塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
4 | 2019-07-19 | 经营范围变更 |
花卉种子、林木种子的生产及销售;草种的生产(范围详见《草种种子生产许可证》)、销售(《草种种子经营许可证》),蔬菜种子的销售,书刊零售。 植物、温室设备、喷滴灌设备、园艺材料、化肥的销售;农副产品(不含食品)的收购,花卉、林木种苗的科研开****、咨询及相关技术培训;经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文)园林绿化工程的设计、施工,承接农用设备设施工程,花卉、蔬菜、林木的培育及销售,市场经营管理,塑料制品的生产、销售。农药经营(凭许可证经营)。会务会展服务,住宿服务(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
花卉种子、林木种子的生产及销售;草种的生产(范围详见《草种种子生产许可证》)、销售(《草种种子经营许可证》),蔬菜种子的销售,书刊零售。 植物、温室设备、喷滴灌设备、园艺材料、化肥的销售;农副产品(不含食品)的收购,花卉、林木种苗的科研开****、咨询及相关技术培训;经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文)园林绿化工程的设计、施工,承接农用设备设施工程,花卉、蔬菜、林木的培育及销售,市场经营管理,经营增值电信业务(凭许可证经营);塑料制品的生产、销售。农药经营(凭许可证经营)。会务会展服务,住宿服务(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2019-03-24 | 经营范围变更 |
花卉种子、林木种子的生产及销售;草种的生产(范围详见《草种种子生产许可证》,有效期至2017年8月12日)、销售(《草种种子经营许可证》有效期至2016年7月24日),蔬菜种子的销售,书刊零售。 植物、温室设备、喷滴灌设备、园艺材料、化肥的销售;农副产品(不含食品)的收购,花卉、林木种苗的科研开****、咨询及相关技术培训;经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文)园林绿化工程的设计、施工,承接农用设备设施工程,花卉、蔬菜、林木的培育及销售,市场经营管理,塑料制品的生产、销售。
|
花卉种子、林木种子的生产及销售;草种的生产(范围详见《草种种子生产许可证》)、销售(《草种种子经营许可证》),蔬菜种子的销售,书刊零售。 植物、温室设备、喷滴灌设备、园艺材料、化肥的销售;农副产品(不含食品)的收购,花卉、林木种苗的科研开****、咨询及相关技术培训;经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文)园林绿化工程的设计、施工,承接农用设备设施工程,花卉、蔬菜、林木的培育及销售,市场经营管理,塑料制品的生产、销售。农药经营(凭许可证经营)。会务会展服务,住宿服务(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2017-06-05 | 名称变更 |
浙江虹越花卉股份有限公司
|
虹越花卉股份有限公司
|
7 | 2017-06-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 严静; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 刘建裕; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 厉萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 曹青丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 江胜华; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 江胜德; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 江胜德; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 盛苏芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 郭兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 严晓春; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 刘建裕; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 厉萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 姚世忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 曹青丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 江胜德; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 江胜德; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 江至询; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 郭兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
8 | 2016-01-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330000000012930 组织机构代码证:723629208
|
统一社会信用代码:91330000723629208E
|
9 | 2015-07-08 | 注册资本(金)变更 |
4800
|
5800
|
10 | 2015-02-11 | 实收资本变更 |
4296.2
|
-
|