序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李仁达*; 姓名: 李仁达*; 姓名:李仁达*; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 沈荣富; 证件号码: ******************; 职位: 监事;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 李仁达*; 姓名: 李仁达*; 姓名:李仁达*;姓名: 凌镇涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-07-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李仁达*; 姓名: 凌镇涛;姓名: 凌彩萍; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 出资额: ***万; 百分比: **.**%; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 姓名: 沈荣富; 出资额: ***万; 百分比: *.**%; 姓名: 朱伟锋; 出资额: **万; 百分比: *.**%;
|
姓名: 李仁达*; 姓名: 凌镇涛;姓名: 凌彩萍; 出资额: ****万; 百分比: **.***%; 出资额: ***万; 百分比: **.***%; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 姓名: 朱伟锋; 出资额: **万; 百分比: *.****%;
|
3 | 2022-07-05 | 章程备案 |
-
|
-
|
4 | 2022-05-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 凌彩萍; 出资额: ****万; 百分比: **.***%; 姓名: 陈玉兴; 出资额: ***万; 百分比: **.**%; 姓名: 陈柏松; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 姓名: 沈荣富; 出资额: ***万; 百分比: *.**%; 姓名: 朱伟锋; 出资额: **万; 百分比: *.**%;
|
姓名: 李仁达*; 姓名: 凌镇涛;姓名: 凌彩萍; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 出资额: ***万; 百分比: **.**%; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 姓名: 沈荣富; 出资额: ***万; 百分比: *.**%; 姓名: 朱伟锋; 出资额: **万; 百分比: *.**%;
|
5 | 2022-05-18 | 法定代表人变更 |
沈荣富
|
李仁达
|
6 | 2022-05-18 | 章程备案 |
-
|
-
|
7 | 2022-05-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李仁达*; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 沈荣富; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 陈柏松; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名:沈庆忠;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 李仁达*; 姓名: 李仁达*; 姓名:李仁达*; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 沈荣富; 证件号码: ******************; 职位: 监事;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
8 | 2022-05-18 | 联络员备案 |
原联络员姓名:沈庆忠;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************
|
现联络员姓名:李仁达*;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************
|
9 | 2021-03-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 沈荣富; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 沈荣富; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 陈柏松; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 李仁达*; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 沈荣富; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 陈柏松; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
10 | 2020-10-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 凌彩萍; 出资额: ****万; 百分比: **.**%; 姓名: 陈玉兴; 出资额: ***万; 百分比: **.**%; 姓名: 陈柏松; 出资额: ***万; 百分比: **.**%; 姓名: 周黎明; 出资额: ***万; 百分比: *.**%; 姓名: 沈荣富; 出资额: ***万; 百分比: *.**%; 姓名: 朱伟锋; 出资额: **万; 百分比: *.**%;
|
姓名: 凌彩萍; 出资额: ****万; 百分比: **.***%; 姓名: 陈玉兴; 出资额: ***万; 百分比: **.**%; 姓名: 陈柏松; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 姓名: 沈荣富; 出资额: ***万; 百分比: *.**%; 姓名: 朱伟锋; 出资额: **万; 百分比: *.**%;
|