序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李永杰 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 张传宝 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****8
|
2 | 2008-10-15 | 变更注册号 |
注册号: *****27
|
注册号: *****
|
3 | 2004-01-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
空白
|
姓名: 张传宝;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 女;职务: 董事
|
4 | 2004-01-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
空白
|
姓名: 李永杰;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 总经理
|
5 | 2004-01-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
空白
|
姓名: 李永杰;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 董事长
|
6 | 2004-01-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
空白
|
姓名: 李处生;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 监事
|
7 | 2004-01-05 | 投资人(股权)变更 |
空白 [退出]
|
姓名: 李永杰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 40; 百分比: 80% [新增]
|
8 | 2004-01-05 | 投资人(股权)变更 |
空白 [退出]
|
姓名: 张传宝; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 20% [新增]
|
9 | 2002-05-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 张全宝;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 女;职务:
|
姓名: 李永杰;证件名称: 身份证;证件号码: ********;性别: 男;职务:
|
10 | 2002-05-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张全宝
|
李永杰
|