序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋焕培 | 80% | 960.0万人民币 |
2 | 魏敏瑞 | 20% | 240.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋焕培
|
|
2 |
蒋兴月
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-27 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-07-27 | 住所变更 |
|
|
3 | 2021-11-30 | 投资人(股权)备案 |
|
|
4 | 2021-11-30 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2021-09-24 | 住所变更 |
|
|
6 | 2021-07-12 | 经营范围变更 |
|
|
7 | 2021-07-12 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
8 | 2021-07-12 | 投资人(股权)备案 |
|
|
9 | 2019-06-05 | 注册资本(金)变更 |
|
|
10 | 2019-06-05 | 注册资本(金)变更 |
|
|