序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-30 | 负责人变更 |
严明 [退出]
|
孙文根 [新增]
|
2 | 2021-07-30 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈征;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:邵宇菲;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:葛杰彬;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:邵宇菲;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2019-06-13 | 经营范围变更 |
为母公司“物业管理”提供咨询服务
|
物业管理,酒类零售(不含散装酒),销售:日用百货、服装鞋帽、办公用品、家具、通信器材(除卫星广播电视地面接收设备)、汽车配件、五金建材,食品销售,酒店管理,园林绿化,健身服务,停车场库,房地产经纪,健身设备及器材租赁,文化艺术交流策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-04-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********03255F
|
5 | 2014-08-12 | 法定代表人变更 |
王婷
|
严明
|
6 | 2014-08-12 | 负责人变更 |
王婷 [退出]
|
严明 [新增]
|
7 | 2012-08-31 | 负责人变更 |
丁国强 [退出]
|
王婷 [新增]
|
8 | 2012-08-31 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
丁国强
|
王婷
|
9 | 2012-04-19 | 名称变更 |
上海新湖物业管理有限责任公司桐乡分公司
|
上海新湖绿城物业服务有限公司桐乡分公司
|
10 | 2010-10-25 | 负责人变更 |
高娟明 [退出]
|
丁国强 [新增]
|