序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江华清控股集团有限公司 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 李向阳 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孔婷婷
|
|
2 |
陈龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李向阳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 李向阳; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 陈龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 孔婷婷; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 孔婷婷; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 陈龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2021-07-19 | 法定代表人变更 |
李向阳
|
孔婷婷
|
3 | 2017-05-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********76828组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********618002
|
4 | 2015-01-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李向阳; 出资额: **; 百分比: **%企业名称: 嘉兴华清控股有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
姓名: 李向阳; 出资额: **; 百分比: **%企业名称: 浙江华清融通控股集团有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
5 | 2014-08-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李向阳; 出资额: **; 百分比: **%企业名称: 嘉兴华清投资管理有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
姓名: 李向阳; 出资额: **; 百分比: **%企业名称: 嘉兴华清控股有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
6 | 2012-05-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 简勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 刘玉艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 陈龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李向阳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 李向阳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
7 | 2012-05-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘玉艳; 出资额: **; 百分比: **% [退出]企业名称: 嘉兴华清投资管理有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
姓名: 李向阳; 出资额: **; 百分比: **% [新增]企业名称: 嘉兴华清投资管理有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
8 | 2012-05-21 | 组织机构变更 |
姓名: 陈龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 简勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 刘玉艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 陈龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李向阳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 李向阳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
9 | 2012-05-21 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 餐饮管理、企业管理、展览展示服务、礼仪服务、室内外保洁服务、劳务派遣。
|
一般经营项目: 农业技术开****、技术服务、技术咨询、技术转让;下设分支机构从事:瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植;水产养殖;草坪盆景的培育;农业休闲观光服务。
|
10 | 2012-05-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
简勇
|
李向阳
|