序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-29 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李怡屏,原联络员固定电话:********,原联络员移动电话:*********** ,原联络员电子邮箱:,原联络员身份证件类型:,原联络人员证件号码:,原财务负责人姓名:吴斌,原财务负责人固定电话:********,原财务负责人移动电话:,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:,原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:沈丽萍,现联络员固定电话:********,现联络员移动电话:*********** ,现联络员电子邮箱:,现联络员身份证件类型:,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:朱枫毅,现财务负责人固定电话:********,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:,现财务负责人证件名称:,现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2017-03-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****0
|
3 | 2017-03-29 | 从业人数变更 |
|
2
|
4 | 2017-03-29 | 经营范围(业务范围)变更 |
中型餐馆—中餐制售(含凉菜)。(《餐饮服务许可证》有效期至2014年4月28日止,《卫生许可证》有效期至2017年6月7日止)。
|
餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2013-12-09 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 中型餐馆—中餐制售(含凉菜)(餐饮服务许可证有效期至2014年4月28日)。
|
许可经营项目: 中型餐馆—中餐制售(含凉菜)。(《餐饮服务许可证》有效期至2014年4月28日止,《卫生许可证》有效期至2017年6月7日止)。
|
6 | 2013-12-09 | 企业类型变更 |
股份有限公司(中外合资、未上市)分支机构
|
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
7 | 2011-08-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
倪阿毛
|
傅全华
|
8 | 2011-08-04 | 名称变更 |
桐乡市乌镇旅游开****有限公司九江楼饭店
|
乌镇旅游股份有限公司九江楼饭店
|
9 | 2011-08-04 | 企业类型变更 |
有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
|
股份有限公司(中外合资、未上市)分支机构
|
10 | 2011-08-04 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2004-5-25 至 2029-6-9
|
营业期限: 2004-5-25 至 9999-9-9
|