序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海南方水泥有限公司 | 100% | 1200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜跃文
|
|
2 |
刘平
|
|
3 |
沈凯华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-30 | 法定代表人变更 |
张联祥
|
杜跃文
|
2 | 2020-07-27 | 联系电话变更 |
***********
|
************
|
3 | 2020-07-27 | 法定代表人变更 |
权森
|
张联祥
|
4 | 2020-07-27 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:还金霞;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:张勤学;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:费克铭;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:张勤学;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2020-07-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶静; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 权森; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 沈凯华; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 刘平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 张联祥; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 沈凯华; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
6 | 2018-05-25 | 住所变更 |
嘉兴市南湖区凤桥镇凤飞路**号一楼
|
浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇镇东路***号
|
7 | 2017-03-20 | 章程备案 |
|
章程调整
|
8 | 2016-09-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 戴爱荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 洪忠明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 叶静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 权森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 沈凯华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 叶静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
9 | 2016-09-01 | 组织机构变更 |
姓名: 戴爱荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 洪忠明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 叶静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 权森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 沈凯华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 叶静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
10 | 2016-09-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
戴爱荣
|
权森
|