序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡伟定 | 60.39604% | 305万人民币 |
2 | 沈金铨 | 23.76238% | 120万人民币 |
3 | 李汉忠 | 15.84158% | 80万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱新华
|
|
2 |
李汉忠
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
桐乡市恒胜保安服务有限公司德清分公司
|
沈腾涛 | 2021-01-04 |
2 |
桐乡市恒胜保安服务有限公司明光分公司
|
谭云建 | 2019-04-30 |
3 |
桐乡市恒胜保安服务有限公司嘉善分公司
|
黄煜 | 2018-07-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-08 | 经营范围变更 |
门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查。 保安监控系统的安装、技术服务;安防设备、消防器材的销售;物业管理;广告策划。
|
门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查; 保安监控系统的安装、技术服务;安防设备、消防器材的销售;物业管理;广告策划;河道疏浚;护岸保洁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2017-06-30 | 出资比例备案 |
姓名: 朱新华; 出资额: ***万; 百分比: **.*%姓名: 李汉忠; 出资额: **万; 百分比: **.**%姓名: 沈金铨; 出资额: ***万; 百分比: **.**%姓名: 胡伟定; 出资额: ***万; 百分比: **.*%
|
姓名: 李汉忠; 出资额: **万; 百分比: **.**%姓名: 沈金铨; 出资额: ***万; 百分比: **.**%姓名: 胡伟定; 出资额: ***万; 百分比: **.***%
|
3 | 2017-06-30 | 出资比例备案 |
姓名: 朱新华; 出资额: 105万; 百分比: 20.8%姓名: 李汉忠; 出资额: 80万; 百分比: 15.84%姓名: 沈金铨; 出资额: 120万; 百分比: 23.76%姓名: 胡伟定; 出资额: 200万; 百分比: 39.6%
|
姓名: 李汉忠; 出资额: 80万; 百分比: 15.84%姓名: 沈金铨; 出资额: 120万; 百分比: 23.76%姓名: 胡伟定; 出资额: 305万; 百分比: 60.396%
|
4 | 2017-06-30 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 李汉忠; 出资额: **万; 百分比: **.**%姓名: 朱新华; 出资额: ***万; 百分比: **.*% [退出]姓名: 沈金铨; 出资额: ***万; 百分比: **.**%姓名: 胡伟定; 出资额: ***万; 百分比: **.*%
|
姓名: 李汉忠; 出资额: **万; 百分比: **.**%姓名: 沈金铨; 出资额: ***万; 百分比: **.**%姓名: 胡伟定; 出资额: ***万; 百分比: **.***%
|
5 | 2017-03-10 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查。
|
6 | 2017-01-25 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2015/1/30 至 2017/1/29
|
营业期限: 2015/1/30 至 2065/1/29
|
7 | 2017-01-25 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 保安服务项目的筹建(不得开展保安服务经营活动);安全技术防范;物业管理;广告策划。
|
一般经营项目: 保安监控系统的安装、技术服务;安防设备、消防器材的销售;物业管理;广告策划。
|
8 | 2016-12-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李汉忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈祖仁; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 沈祖仁; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 李汉忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱新华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 朱新华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
9 | 2016-12-12 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 李汉忠; 出资额: **; 百分比: **.**%姓名: 沈祖仁; 出资额: ***; 百分比: **.*% [退出]姓名: 沈金铨; 出资额: ***; 百分比: **.**%姓名: 胡伟定; 出资额: ***; 百分比: **.*%
|
姓名: 李汉忠; 出资额: **; 百分比: **.**%姓名: 朱新华; 出资额: ***; 百分比: **.*% [新增]姓名: 沈金铨; 出资额: ***; 百分比: **.**%姓名: 胡伟定; 出资额: ***; 百分比: **.*%
|
10 | 2016-12-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
沈祖仁
|
朱新华
|