序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙香伟 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 蔡刚 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙香伟
|
|
2 |
蔡刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-20 | 经营范围变更 |
物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:物业管理;物业服务评估;园林绿化工程施工;专业保洁、清洗、消毒服务;城市绿化管理;住宅水电安装维护服务;建筑物清洁服务;网络技术服务;安全系统监控服务;家具安装和维修服务;五金产品零售;五金产品批****;建筑装饰材料销售;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建筑智能化系统设计;各类工程建设活动;建设工程监理;住宅室内装饰装修;消防设施工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
2 | 2017-10-17 | 住所变更 |
桐乡市梧桐街道逾桥中路***号.夹层
|
浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道逾桥西路**号佳景苑**幢*单元***室
|
3 | 2017-02-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蒋承昌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 孙香伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 孙香伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理
|
姓名: 蔡刚; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 孙香伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 孙香伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理
|
4 | 2017-02-21 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 蒋承昌; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 孙香伟; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 蔡刚; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 孙香伟; 出资额: **; 百分比: **%
|
5 | 2017-02-21 | 组织机构变更 |
姓名: 蒋承昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 孙香伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 孙香伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|
姓名: 蔡刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 孙香伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 孙香伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|
6 | 2016-04-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********86719
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********62554R
|
7 | 2013-11-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 金炳仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 金炳仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 姚彬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 蒋承昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 孙香伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 孙香伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
8 | 2013-11-01 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 金炳仁; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 姚彬; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 蒋承昌; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 孙香伟; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2013-11-01 | 组织机构变更 |
姓名: 金炳仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 金炳仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 姚彬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 蒋承昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 孙香伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 孙香伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
10 | 2013-11-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
金炳仁
|
孙香伟
|