序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王建堂 | 90.12763% | 24658.92万人民币 |
2 | 王雪忠 | 3.38962% | 927.4万人民币 |
3 | 张其生 | 3.24225% | 887.08万人民币 |
4 | 汪才荣 | 3.2405% | 886.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王建堂
|
|
2 |
张其生
|
|
3 |
汪才荣
|
|
4 |
王雪忠
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江中海建设集团有限公司宁波分公司
|
苏敏 | 2016-06-08 |
2 |
浙江中海建设集团有限公司海洲分公司
|
祝贵松 | 2015-07-27 |
3 |
浙江中海建设集团有限公司济宁市泗水县分公司
|
高宜刚 | 2014-01-06 |
4 |
浙江中海建设集团有限公司保山分公司
|
高宜刚 | 2012-05-22 |
5 |
浙江中海建设集团有限公司余杭分公司
|
朱潮富 | 2011-06-09 |
6 |
浙江中海建设集团有限公司海盐分公司
|
郁雪华 | 2011-05-12 |
7 |
浙江中海建设集团有限公司滁州分公司
|
李韦珍 | 2010-05-06 |
8 |
浙江中海建设集团有限公司地坪分公司
|
孙建国 | 2009-11-16 |
9 |
浙江中海建设集团有限公司嘉善分公司
|
刘福军 | 2009-08-26 |
10 |
浙江中海建设集团有限公司园林古建分公司
|
王继康 | 2008-03-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-03 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2017-11-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
3 | 2016-04-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
4 | 2013-08-30 | 投资人(股权)备案 |
|
|
5 | 2013-08-30 | 注册资本(金)变更 |
|
|
6 | 2012-07-30 | 实收资本变更 |
|
|
7 | 2011-08-09 | 实收资本变更 |
|
|
8 | 2011-04-18 | 投资人(股权)备案 |
|
|
9 | 2011-04-18 | 注册资本(金)变更 |
|
|
10 | 2011-04-18 | 实收资本变更 |
|
|