序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汪熊露 | 97.4026% | 300.0万人民币 |
2 | 熊桂芬 | 2.5974% | 8.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪熊露
|
|
2 |
熊桂芬
|
|
3 |
吕华芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 汪熊露; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 熊桂芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王建; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 吕华芬; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 汪熊露; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 熊桂芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2022-02-16 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|
3 | 2022-02-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 汪熊露; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
姓名: 汪熊露; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;姓名: 熊桂芬; 出资额: *万; 百分比: *.****%; [新增]
|
4 | 2022-02-16 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2018-07-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 汪熊露; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 熊桂芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑建波; 证件号码: ***************; 职位: 总经理 [退出]
|
姓名: 汪熊露; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 熊桂芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王建; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|
6 | 2016-05-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********02219E
|
7 | 2012-05-25 | 住所变更 |
住所: 于城镇于城路 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:于城镇
|
住所: 海盐县于城镇三联村*-*幢 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:于城镇
|
8 | 2012-05-25 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 滑轮、滑轮组、轴销、金属制品(不含金属表面处理及热处理加工)制造、加工。
|
一般经营项目: 滑轮、滑轮组、轴销、金属制品(不含金属表面处理及热处理加工)制造、加工;自有房屋租赁。
|
9 | 2007-12-21 | 变更注册号 |
注册号: ********130
|
注册号: ********
|
10 | 2007-12-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 汪熊露; 出资额: ***; 百分比: ***%
|
姓名: 汪熊露; 出资额: ***; 百分比: ***%
|