序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-12 | 名称变更 |
浙江东菱股份有限公司阳光南溪洗衣店
|
浙江东菱酒店有限公司万家花园洗衣店
|
2 | 2021-05-12 | 上级企业变更 |
企业名称: 浙江东菱股份有限公司; 注册号: *****;
|
企业名称: 浙江东菱酒店有限公司; 注册号: *****;
|
3 | 2021-05-12 | 企业类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)
|
有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2019-05-24 | 负责人变更 |
孙中林 [退出]
|
金剑石 [新增]
|
5 | 2019-05-24 | 上级企业变更 |
企业名称: 浙江东菱股份有限公司; 注册号: *****
|
企业名称: 浙江东菱股份有限公司; 注册号: *****
|
6 | 2019-05-24 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:蒯蔚琳;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:钟溱怡;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:王震宇;现联络员固定电话:************;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:钟溱怡;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2016-04-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****L
|
8 | 2014-09-03 | 负责人变更 |
吴建清 [退出]
|
孙中林 [新增]
|
9 | 2014-09-03 | 法定代表人变更 |
吴建清
|
孙中林
|