序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 褚跃平 | 35.5% | 781万人民币 |
2 | 朱文娟 | 3% | 66万人民币 |
3 | 顾萍 | 3% | 66万人民币 |
4 | 沈跃丰 | 2.5% | 55万人民币 |
5 | 查高峰 | 2.5% | 55万人民币 |
6 | 许志红 | 2% | 44万人民币 |
7 | 徐燕群 | 1.5% | 33万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
褚跃平
|
|
2 |
王震
|
|
3 |
查高峰
|
|
4 |
沈跃丰
|
|
5 |
顾萍
|
|
6 |
朱文娟
|
|
7 |
徐燕群
|
|
8 |
沈金峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-05 | 章程备案 |
|
2019年7月5日 股东李建华将所持股份(110万股)全部转让给褚跃平
|
2 | 2019-01-15 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 徐燕群; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱文娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 查高峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 沈跃丰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 沈金峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王震; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 褚跃平; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 褚跃平; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 顾萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
3 | 2017-04-24 | 章程修正案备案 |
|
章程修正案调整
|
4 | 2016-10-12 | 高级管理人员备案 |
|
徐燕群,查高峰,褚跃平,王震,顾萍,李建华,沈跃丰,褚跃平,沈金峰 [新增]
|
5 | 2016-06-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********97378W
|
6 | 2016-06-06 | 章程修正案备案 |
|
2016年5月8日,韦宁宗将出资额66万元转让给褚跃平,张勤将出资额33万元转让给褚跃平,梅浩杰将33万元转让给褚跃平,通过公司章程修正案
|
7 | 2014-09-19 | 章程修正案备案 |
|
2014年8月2日,孙芳华所持本公司55万股转让给褚跃平,邬周军所持本公司6.6万股转让给褚跃平,黄林芳所持本公司6.6万股转让给褚跃平,通过章程修正案。
|
8 | 2014-09-19 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 查高峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 顾萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 蒋琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 李建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 沈金峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈跃丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王震; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 褚跃平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 褚跃平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
9 | 2014-09-19 | 法定代表人变更 |
|
褚跃平
|
10 | 2014-09-19 | 组织机构变更 |
|
姓名: 查高峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 顾萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 蒋琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 李建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 沈金峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈跃丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王震; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 褚跃平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 褚跃平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|